Białystok, dnia 20 sierpnia 2024 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na podstawie § 25a Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, niniejszym wskazuje, że:
OKW stwierdza, iż po analizie protokołu zebrania rejonowego dla Rejonu I Miasta Białystok z dnia 11 czerwca 2024 r. i załączonego do niego protokołu z głosowań tajnych nr 4-97, okazało się, iż w treści protokołu zebrania znalazła się oczywista omyłka, polegająca na błędnym wpisaniu jako wybranego delegata kandydata w osobie Pawła Niewińskiego (nr wpisu Bł/1501) pod poz. 30 zamiast Bogdana Niewińskiego (nr wpisu Bł/444). Analiza protokołu z głosowań tajnych nr 4-97 jednoznacznie wskazuje, iż na delegata został wybrany Bogdan Niewiński (nr wpisu Bł/444), który uzyskał 84 głosy, a nie Paweł Niewiński (nr wpisu Bł/1501), który uzyskał 6 głosów.
Z powyższych przyczyn OKW uznała konieczność zmiany Uchwały Nr 22/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 4 lipca 2024 r. w przedmiocie publikacji wyników wyborów na delegatów na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji w powyższym zakresie, tj. poprzez zmianę treści Załącznika nr 1 do tej Uchwały, polegającą na ujęciu w nim wyboru na delegata kandydata w osobie Bogdana Niewińskiego (nr wpisu Bł/444) w miejsce Pawła Niewińskiego (nr wpisu Bł/1501).
OKW publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku wyniki wyborów na delegatów na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 23/2024 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2024 r., uwzględniającym powyższe okoliczności.
Białystok, dnia 4 lipca 2024 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku działając na
podstawie § 25a Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada
2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych,
liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez
organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w
sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków
tych organów oraz trybu ich odwoływania,
publikuje niniejszym na stronie internetowej OIRP w Białymstoku wyniki wyborów na delegatów
na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 22 /2024
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 4 lipca
2024 r.
Wyniki wyborów na delegatów na Zgromadzenie OIRP w XII Kadencji:
REJON I MIASTA BIAŁYSTOK
1. Bałdowska Luiza BŁ/979
2. Bieliński Arkadiusz Krzysztof BŁ/1530
3. Bieluci Katarzyna BŁ/785
4. Bućko Przemysław BŁ/406
5. Cyuńczyk Ireneusz BŁ/485
6. Czuchraj- Jarzębowska Iwona Bł/986
7. Ćwiklicz Urszula Klaudia Bł/ S/ 279
8. Głowacka Irena BŁ/410
9. Grodzki Jarosław BŁ/742
10. Gryczewska Małgorzata BŁ/425
11. Gryko Anna BŁ/1110
12. Harasimowicz Jacek BŁ/BŁ/1181
13. Jarmoc Dariusz BŁ/1353
14. Kalisz Elżbieta BŁ/1182
15. Kamieńska Joanna BŁ/426
16. Kędzia Małgorzata BŁ/1457
17. Komarzewski Przemysław BŁ/1338
18. Kossakowska Sylwia BŁ/1506
19. Kostulska-Wojszko Emilia BŁ/BŁ/1188
20. Krzywosz Andrzej BŁ/BŁ/662
21. Kuberska Aneta BŁ/836
22. Kundzicz Piotr BŁ/1461
23. Leszczyńska-Grygo Justyna BŁ/1192
24. Lulewicz-Kalinowska Aleksandra BŁ/1525
25. Ławniczak Jakub BŁ/1007
26. Majewska Edyta BŁ/ 1488
27. Misiejuk Agnieszka BŁ/696
28. Moroz-Ustymowicz Ewa BŁ/606
29. Nazarewicz Anna BŁ/663
30. Niewiński Paweł BŁ/1501
31. Obidziński Krzysztof BŁ/443
32. Piszcz Anna BŁ/813
33. Ponarad Zuzanna BŁ/1137
34. Radel Krzysztof BŁ/869
35. Radwański Janusz BŁ/469
36. Samsel Kamil BŁ/916
37. Sienkiewicz Monika BŁ/ 1148
38. Skowron-Gosk Urszula BŁ/1213
39. Sokołowska Małgorzata BŁ/575
40. Szemiot Mateusz BŁ/1155
41. Wasiluk Jerzy BŁ/431
42. Wojszko Rafał BŁ/1090
43. Wrońska Iwona BŁ/BŁ/730
REJON II MIASTA BIAŁYSTOK
1. Charkiewicz Andrzej BŁ/688
2. Czerniawska Anna BŁ/BŁ/207
3. Dyszkiewicz Rafał BŁ/1177
4. Dziemianowicz Dorota BŁ/BŁ/954
5. Ferenc-Pierzyńska Olga BŁ/787
6. Firlit Agata Małgorzata BŁ/861
7. Gierasimczyk Dorota BŁ/863
8. Gil Cezary BŁ/545
9. Grigoruk Iwona BŁ/825
10. Grzegorczyk Anna BŁ/806
11. Karczewski Tomasz BŁ/BŁ/901
12. Kardasz Katarzyna BŁ/1302
13. Kołos Łukasz Bł/Bł/1186
14. Kondel Agnieszka BŁ/BŁ/1242
15. Kopciewska Natalia Sara BŁ/BŁ/1244
16. Kozłowska Anna Maria BŁ/370
17. Kozłowski Marek BŁ/414
18. Kuczek Mateusz BŁ/1460
19. Kuklik Andrzej BŁ/427
20. Łowiec Paulina BŁ/1307
21. Matowicka Ewa Maria BŁ/391
22. Matuk Dariusz BŁ/496
23. Minkiewicz Zbigniew Jacek BŁ/866
24. Mróz Aneta BŁ/1195
25. Paul-Biały Ewa BŁ/1167
26. Rurewicz Eliza BŁ/BŁ/644
27. Skiba-Nikitiuk Magdalena BŁ/1274
28. Srocki Wojciech BŁ/BŁ/802
29. Stachwiuk Paweł BŁ/875
30. Trębicka Urszula Blanka BŁ/1086
31. Trochimiak Janusz Marcin BŁ/BŁ/967
32. Waluk-Zalewska Monika BŁ/969
33. Wenclik Małgorzata BŁ/BŁ/1173
34. Zacharczuk Bazyli BŁ/451
35. Zadykowicz Antoni BŁ/635
REJON III MIASTA BIAŁYSTOK
1. Antoniak Marta BŁ/BŁ/1051
2. Artemiuk Wojciech BŁ/978
3. Choiński Robert Rafał Bł/1281
4. Czarniecki Łukasz BŁ/888
5. Dawid-Krajewska Anna BŁ/BŁ/987
6. Dobrzyń Michał BŁ/860
7. Horoszewski Marcin BŁ/895
8. Hryniewicki Andrzej BŁ/596
9. Jankowski Gabriel Wojciech BŁ/1352
10. Jarczyńska Adriana Katarzyna BŁ/BŁ/1099
11. Jodłowska Małgorzata BŁ/1415
12. Klimiuk-Głuchowska Monika Katarzyna BŁ/BŁ/1063
13. Kolecki Paweł Andrzej BŁ/902
14. Kostro-Wilczko Aneta BŁ/1119
15. Kruszewska Barbara BŁ/602
16. Łupińska Monika Bł/1555
17. Majko Jakub Bł/1556
18. Maleszewski Rafał Bł/1464
19. Matusiewicz-Jasińska Urszula BŁ/1011
20. Miklaszewicz Monika BŁ/1067
21. Mirek – Chrzanowska Paulina BŁ/BŁ/1070
22. Nester Ksenia Bł/1311
23. Ostapczuk Monika BŁ/1371
24. Perkowski Mateusz BŁ/BŁ/1198
25. Piotrowska Magdalena BŁ/BŁ/795
26. Polanowska Elżbieta BŁ/BŁ/726
27. Połuszejko Sylwia Katarzyna BŁ/BŁ/796
28. Prabucka-Puziuk Ewelina Bł/1408
29. Praczukowska Izabella BŁ/BŁ/727
30. Rybnik Rafał BŁ/1022
31. Sieńko Karolina BŁ/1248
32. Siłkowski Marek BŁ/S/219
33. Sitarski Jacek BŁ/BŁ/666
34. Słoma Andrzej BŁ/669
35. Słomiński Tomasz BŁ/1436
36. Ślepowroński Przemysław BŁ/621
37. Wieremiejuk Marek BŁ/BŁ/646
38. Więsław Emilia BŁ/1521
39. Wróblewska Elżbieta Iwona BŁ/1426
40. Wynimko Marek Krzysztof Bł/423
41. Zinówko-Siłkowska Magdalena BŁ/BŁ/878
REJON ŁOMŻYŃSKI
1. Chludziński Leszek Wacław BŁ/Ł/109
2. Dmochowska Milena BŁ/Ł/125
3. Dobrzycki Łukasz BŁ/1344
4. Dziekońska Dominika BŁ/1496
5. Jagielak-Dardzińska Beata BŁ/Ł/145
6. Jamiołkowski Tomasz BŁ/Ł/167
7. Kapitan Krzysztof Gwidon BŁ/Ł/179
8. Kwiatkowska-Matras Hanna Wiesława BŁ/Ł/119
9. Lewandowski Maciej BŁ/Ł/156
10. Lewandowski Tadeusz BŁ/Ł/110
11. Najda Marek BŁ/Ł/128
12. Saniewska-Mucha Kamila BŁ/Ł/190
13. Śliwka Mieczysław BŁ/Ł/096
14. Włodkowska Magda BŁ/Ł/143
15. Zagraba- Dudkiewicz Katarzyna BŁ/1399
16. Zysk Danuta BŁ/Ł/173
REJON SUWALSKI
1. Andrzejewska Violetta Teresa BŁ/S/111
2. Andrzejewska-Florczuk Olga BŁ/S/263
3. Bieńczyk Łukasz BŁ/S/163
4. Bieńczyk Zbigniew BŁ/S/129
5. Gryszkiewicz Urszula BŁ/S/241
6. Hamik-Strzyżewska Janina BŁ/S/065
7. Haraburda Bartosz BŁ/S/291
8. Haraburda Waldemar BŁ/S/146
9. Kalinko-Musiał Danuta BŁ/S/126
10. Kałęka Marta BŁ/S/264
11. Kott Adriana BŁ/S/256
12. Kott Jakub BŁ/S/249
13. Kruszniewska Iwona BŁ/1296
14. Lelmacher Ewa BŁ/S/1330
15. Lewczuk Jerzy BŁ/S/177
16. Lutyńska Barbara BŁ/917
17. Musiał Paweł BŁ/S/258
18. Myszczyński Mateusz Patryk BŁ/1514
19. Olszewska Aldona Elżbieta BŁ/S/259
20. Stankiewicz-Łuczkiewicz Agnieszka BŁ/S/242
21. Trofimiuk Ewa BŁ/S/200